Auskünfte zu G. Peretti S.A.
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenBeteiligungsauskunft
Erfahren Sie, an welchen nationalen und internationalen Firmen die Aktiengesellschaft, für die Sie sich interessieren, noch beteiligt ist. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber G. Peretti S.A.
- G. Peretti S.A. hat den Sitz in Bussigny und ist aktiv. Sie ist eine Aktiengesellschaft und in der Branche «Herstellung von Gütern aus Metall» tätig.
- Das Management der Firma G. Peretti S.A. besteht aus einer Person.
- Alle vergangenen Änderungen können unter der Rubrik Meldungen abgerufen und als PDF speichert werden. Die letzte Änderung im Handelsregister gab am 31.10.2023.
- Die Firma ist im Handelsregister des Kantons VD unter der UID CHE-101.237.640 eingetragen.
- Neben der Firma G. Peretti S.A. sind 23 weitere aktive Firmen an der gleichen Adresse eingetragen. Dazu gehören: AISA Veliz Sàrl, BATI FENÊTRE DE TOIT Sàrl, Bâti Vision SA.
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
24.12.1992
Rechtsform
Aktiengesellschaft
Rechtssitz der Firma
Bussigny
Handelsregisteramt
VD
Handelsregister-Nummer
CH-550.0.087.981-2
UID/MWST
CHE-101.237.640
Branche
Herstellung von Gütern aus Metall
Firmenzweck (Originalsprache) Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Exploitation d'une entreprise de constructions métalliques.
Revisionsstelle
Frühere Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Favre & Perreaud SA | Lausanne | <2004 | 29.12.2015 |
Weitere Firmennamen
Frühere und übersetzte Firmennamen
- G. Peretti SA
- Peretti G. SA
- Peretti G.
Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: G. Peretti S.A.
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005873352, Handelsregister-Amt Waadt, (550)
G. Peretti S.A., à Bussigny, CHE-101.237.640 (FOSC du 30.12.2015, p. 0/2572303). Da Costa Araujo Manuel Fernando n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Krasniqi Maniks, de Renens (VD), à Chavornay, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.